ちょことメモ
ヒーローズマネジメント
噂で、真央ちゃん、IMGを辞めて、
自分の事務所を立ち上げたときいたけど
事務所HPのトップの位置は松岡修造さんだった。。。
ヒーローズマネジメント株式会社
2021年4月設立
松岡修造
浅田真央
浅田舞
本田真凛
修造さんも、真央ちゃんも舞さんも元IMGです。
IMG所属だった本田真凛さんはヒーローズマネジメントへ移籍
ユニバーサルスポーツマーケティング所属だった宇野昌磨さんは
ヒーローズマネジメントへ移籍
ユニバーサルスポーツマーケティング
荒川静香
高橋大輔
(宇野昌磨) 2024年5月ヒーローズマネジメントへ移籍
村元哉中
ケンブリッジ飛鳥
村上佳菜子ちゃんは
2021年6月1日付でホリプロへ移籍
余談
ヒーローズマネジメント株式会社
の社長
長谷川英利さん
ヒーローズエデュテイメント株式会社
の代表取締役をされていて
こちらは資本金が大きい会社なのよね。。。
✦サンクスツアー福島公演ボランティア募集について✦
— 晴夜 (@azayakanablue) October 11, 2018
業務の合間にショーを観ることも出来るとのこと!!
バックステージ真央に会えるかも??😁https://t.co/tER8uv0umx pic.twitter.com/4XP19kyMRp
サンクスツアーって、
ボランティアで運営していたの
・浅田真央さん引退 2017年4月
・サンクスツアー 2018年5月~
ボランティアの募集はヒーローズエデュテイメントの関山さん
・ヒーローズマネジメント2021年4月設立
2018年10月の情報
ヒーローズエデュテイメント株式会社の登記
(会社法人等番号 0100-01-101105)
役員
取締役 秋沢志篤
取締役 葭範夫
(株)ディヴォーション 代表取締役会長 大阪にある番組制作会社
取締役 丸山邦治 平成24年 6月22日退任
株式会社丸山海苔店 代表取締役社長
取締役 長谷川英利
取締役 水谷暢宏 平成22年 6月23日重任 平成24年 6月22日退任
吉本興業株式会社取締役、(株)よしもとエンタテインメント沖縄代表取締役社長、(株)ベルロックメディア 取締役(社外)、
Bellrock media inc取締役、Yoshimoto Entertainment Taipei Co.,Ltd.董事長
http://www.yoshimoto.co.jp/corp/info/officer.html
取締役 芝幸太郎 平成22年 6月23日重任 平成26年 3月31日辞任
取締役 磯和樹 平成23年12月20日就任
取締役 大﨑洋 平成24年 6月22日就任
吉本興業(株)代表取締役社長
取締役 近藤真紀子 平成25年 9月25日就任
※HPでの氏名記載は竹村 真紀子 一般財団法人IWCJ 代表
取締役 石田勝紀 平成26年 6月26日就任
株式会社緑新学院 代表取締役・・・学習塾
代表取締役 秋沢志篤
データ更新日
2023年12月21日
ヒーローズエデュテイメント株式会社
法人番号 6010001101105
代表者名 長谷川英利
資本金 20,000万円